VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
CIF A04143863
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Ropero Isabel | Consejero Delegado Solidario | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Alonso Ropero Isabel | Presidente | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Alonso Ropero Isabel | Consejero | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Dolores Maria | Consejero | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Isabel Cristina | Vicepresidente | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Isabel Cristina | Consejero | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Maria Carmen | Secretario | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Maria Carmen | Consejero Delegado Solidario | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Maria Carmen | Consejero | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
Piedra Alonso Maria Carmen | Liquidador | 11/06/2015 | 11/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-04
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-04
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 6 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-04
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 6 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-04
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-04
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-04
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-244-04
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-244-04