PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA
Informe ejecutivo de PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA | Vicepresidente | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA | Consejero | 14/04/2014 | 11/06/2015 |
VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA | Vicepresidente | 14/12/2009 | 14/04/2014 |
VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA | Consejero | 14/12/2009 | 14/04/2014 |
VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA | Vicepresidente | 28/07/2009 | |
VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA | Consejero | 28/07/2009 | |
CRUZ Y PIEDRA-LA CAÑADA SL | Administrador Unico | 23/02/2009 | |
CRUZ Y PIEDRA-LA CAÑADA SL | Liquidador | 23/02/2009 | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA
Empresa: VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Ropero Isabel
- Piedra Alonso Dolores Maria
- Piedra Alonso Isabel Cristina
- Piedra Alonso Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-04
Empresa: VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Ropero Isabel
- Piedra Alonso Dolores Maria
- Piedra Alonso Isabel Cristina
- Piedra Alonso Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 6 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-04
Empresa: VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Ropero Isabel
- Piedra Alonso Dolores Maria
- Piedra Alonso Isabel Cristina
- Piedra Alonso Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 108, S 8, H AL 1016, I/A 6 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-04
Empresa: VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Ropero Isabel
- Piedra Alonso Dolores Maria
- Piedra Alonso Isabel Cristina
- Piedra Alonso Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 107, S 8, H AL 1016, I/A 5 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-04
Empresa: VIUDA DE JOSE PIEDRA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Ropero Isabel
- Cruz Ibañez Jose
- Piedra Alonso Dolores Maria
- Piedra Alonso Isabel Cristina
- Piedra Alonso Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 107, S 8, H AL 1016, I/A 4 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-04
Empresa: CRUZ Y PIEDRA-LA CAÑADA SL
Liquidador
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 217, S 8, H AL 10814, I/A 5 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-04
Empresa: CRUZ Y PIEDRA-LA CAÑADA SL
Administrador Unico
- Piedra Alonso Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 217, S 8, H AL 10814, I/A 5 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-04
Información de PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA
Mostramos los datos de PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIEDRA ALONSO ISABEL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos