VITRAL COMERCIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcoletge
Provincia Lleida
Razón Social VITRAL COMERCIAL SL
CIF B25381484
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Auditor AUDIEQUIP SLP
VINCULACIONES DE VITRAL COMERCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VITRAL COMERCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIEQUIP SLP | Auditor | 13/01/2009 | 07/02/2022 |
Farre Oro Ramon Jose | Apoderado | 07/02/2022 | |
Parreu Martin Lluis | Liquidador | 18/06/2015 | 07/02/2022 |
Sabanes Bartral Ramon | Apoderado | 07/02/2022 | |
GRUVIGEST SL | Administrador Unico | 18/06/2015 |
ACTOS BORME DE VITRAL COMERCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 19 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 19 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 19 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 18 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 18 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 18 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-245-25
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 17 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-25