SABANES BARTRAL RAMON
Informe ejecutivo de SABANES BARTRAL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SABANES BARTRAL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITRAL VIDRE SL | Apoderado | 29/07/2022 | |
GRUVIGEST SL | Consejero | 22/04/2022 |
VINCULACIONES DE SABANES BARTRAL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABANES BARTRAL RAMON
Empresa: VITRAL TANCAMENTS SL
Apoderado
- Sabanes Bartral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 106, S 8, H L 15224, I/A 15 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-25
Empresa: VITRAL VIDRE SL
Apoderado
- Sabanes Bartral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 46, S 8, H L 34099, I/A 2 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-25
Empresa: GRUVIGEST SL
Consejero
- Farre Oro Ramon Jose
- Sabanes Bartral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 209, S 8, H L 13973, I/A 18 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-25
Empresa: VITRAL COMERCIAL SL
Apoderado
- Farre Oro Ramon Jose
- Sabanes Bartral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 39, S 8, H L 8346, I/A 19 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-25
Información de SABANES BARTRAL RAMON
Mostramos los datos de SABANES BARTRAL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABANES BARTRAL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos