VISTEBUFETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valenzuela, 8
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VISTEBUFETE SL
CIF B86549607
Capital Social 537607.0 Euros
Fecha de Constitución 18/09/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VISTEBUFETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISTEBUFETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caspueñas Bello Cristina Sara | Representante | 09/10/2012 | 15/01/2018 |
Caspueñas Bello Cristina Sara | Representante | 15/01/2018 | |
Caspueñas Bello Cristina Sara | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/05/2013 | 15/01/2018 |
CLASABICAS SL | Presidente | 09/10/2012 | 15/01/2018 |
CLASABICAS SL | Consejero | 09/10/2012 | 15/01/2018 |
Esteban Perez Maria Jose | Representante | 09/10/2012 | 15/01/2018 |
Esteban Perez Maria Jose | Apoderado Solidario | 17/05/2013 | 15/01/2018 |
GRUPO ASK 2 MARKET SL | Consejero | 09/10/2012 | 15/01/2018 |
Herrera Manjavacas Laura | Representante | 09/10/2012 | 15/01/2018 |
Herrera Manjavacas Laura | Apoderado Solidario | 17/05/2013 | 15/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISTEBUFETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 47, S 8, H M 546137, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 47, S 8, H M 546137, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 47, S 8, H M 546137, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 47, S 8, H M 546137, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 47, S 8, H M 546137, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 46, S 8, H M 546137, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 40, S 8, H M 546137, I/A 1 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Dirección:C/ VALENZUELA 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/09/12
Capital:537.607,00 Euros
Objeto social:A.- VENTA DE SERVICIOS DE MARKETING, CONSULTORIA Y COMUNICACION, DIRIGIDO AL MUNDO DE LA MODA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 40, S 8, H M 546137, I/A 1 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28