VARELA ENTRECANALES MARTA
Informe ejecutivo de VARELA ENTRECANALES MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE VARELA ENTRECANALES MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTRECRUZ SL | Administrador Solidario | 02/02/2022 | |
INTELIENS PARTNERS SA | Apoderado | 22/09/2017 | |
EDIFICIO ISLA DE JAVA 1 SA | Representante | 20/06/2012 | |
DE VIAJE SA | Consejero | 14/01/2009 | |
LIBROS DE VIAJE SA | Consejero | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE VARELA ENTRECANALES MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA ENTRECANALES MARTA
Empresa: DE VIAJE SA
Consejero
- Alen Lopez Francisco Javier
- Briongos Guadayol Ana Maria
- Briongos Guadayol Miguel
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8582 , F 74, S 8, H M 138252, I/A 17 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: INTELIENS PARTNERS SA
Administrador Solidario
Representante
- Selas Colorado Miguel-alvaro
- Varela Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10270 , F 197, S 8, H M 29670, I/A 26 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: EDIFICIO ISLA DE JAVA 1 SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Varela Entrecanales Ana
- Varela Entrecanales Isabel
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10310 , F 134, S 8, H M 164169, I/A 13 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ENTRECRUZ SL
Administrador Solidario
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42341 , F 199, S 8, H M 104930, I/A 19 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: ENTRECRUZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Entrecanales De Azcarate Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Varela Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42341 , F 199, S 8, H M 104930, I/A 19 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: JAICE INVESTMENTS SL
Consejero
Presidente
Representante
- Cebrian Monereo Javier
- Diez Gamboa Irantzu
- Herrera Majavacas Laura
- Varela Entrecanales Andres
- Varela Entrecanales Marta
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31548 , F 122, S 8, H M 521849, I/A 6 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: VAREN SA
Administrador Solidario
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34931 , F 208, S 8, H M 77134, I/A 23 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: BUMARKETING SL
Administrador Solidario
Representante
- Esteban Perez Maria Jose
- Varela Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12122 , F 155, S 8, H M 191320, I/A 11 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: INVERSIONES ALYHER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16136 , F 200, S 8, H M 152127, I/A 16 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: INTELIENS PARTNERS SA
Administrador Solidario
Representante
- Selas Colorado Miguel-alvaro
- Varela Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10270 , F 196, S 8, H M 29670, I/A 25 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
VER MAS ACTOS
Información de VARELA ENTRECANALES MARTA
Mostramos los datos de VARELA ENTRECANALES MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA ENTRECANALES MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos