ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ
Informe ejecutivo de ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIO ISLA DE JAVA 1 SA | Representante | 20/06/2012 | 10/05/2022 |
ENTRECRUZ SL | Consejero Delegado Solidario | 02/02/2022 | |
ENTRECRUZ SL | Presidente | 02/02/2022 | |
ENTRECRUZ SL | Consejero | 02/02/2022 | |
INVERSIONES ALYHER SL | Representante | 05/05/2021 | |
DE VIAJE SA | Presidente | 14/01/2009 | 06/11/2020 |
DE VIAJE SA | Consejero | 14/01/2009 | 06/11/2020 |
LIBROS DE VIAJE SA | Presidente | 12/01/2009 | 03/11/2020 |
LIBROS DE VIAJE SA | Consejero | 12/01/2009 | 03/11/2020 |
ISIMACO HOLDING SL | Administrador Unico | 10/07/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ
Empresa: EDIFICIO ISLA DE JAVA 1 SA
Representante
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10310 , F 134, S 8, H M 164169, I/A 13 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ENTRECRUZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Entrecanales De Azcarate Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Consejero
Presidente
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42341 , F 199, S 8, H M 104930, I/A 19 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: INVERSIONES ALYHER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Entrecanales De Azcarate Cruz
- Varela Entrecanales Ana
- Varela Entrecanales Andres
- Varela Entrecanales Isabel
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16136 , F 200, S 8, H M 152127, I/A 16 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: DE VIAJE SA
Consejero
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Presidente
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8582 , F 74, S 8, H M 138252, I/A 16 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: LIBROS DE VIAJE SA
Consejero
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Presidente
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 150, S 8, H M 28421, I/A 15 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: ISIMACO HOLDING SL
Administrador Unico
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 161, S 8, H M 295533, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: LIBROS DE VIAJE SA
Consejero
- Alen Lopez Francisco Javier
- Briongos Guadayol Ana Maria
- Briongos Guadayol Miguel
- Entrecanales De Azcarate Cruz
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Presidente
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 150, S 8, H M 28421, I/A 13 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: DE VIAJE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Entrecanales De Azcarate Cruz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8582 , F 73, S 8, H M 138252, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: EDIFICIO ISLA DE JAVA 1 SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Entrecanales De Azcarate Cruz
- Varela Entrecanales Ana
- Varela Entrecanales Andres
- Varela Entrecanales Isabel
- Varela Entrecanales Maria Cruz
- Varela Entrecanales Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10310 , F 134, S 8, H M 164169, I/A 12 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: REAL ESTATE SAN MIGUEL SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24669 , F 171, S 8, H M 198723, I/A 20 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28
VER MAS ACTOS
Información de ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ
Mostramos los datos de ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENTRECANALES DE AZCARATE CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos