VISNU COSMETICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Rio Tietar, 1
Código Postal 28110
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social VISNU COSMETICOS SL
CIF B84251396
Capital Social 29406.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 10/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario CURSOS VISION SL
VINCULACIONES DE VISNU COSMETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VISNU COSMETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adrian Martinez Alfredo | Apoderado | 08/03/2011 | 15/11/2022 |
Adrian Martinez Carlos | Apoderado | 08/03/2011 | 15/11/2022 |
Adrian Martinez Carlos | Administrador Unico | 21/06/2013 | 15/11/2022 |
Adrian Martinez Carlos | Liquidador | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
Adrian Martinez Enrique | Apoderado | 08/03/2011 | 15/11/2022 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Apoderado | 08/03/2011 | 15/11/2022 |
CURSOS VISION SL | Socio Unico | 14/03/2013 | 30/10/2018 |
Adrian Martinez Carlos | Administrador Solidario | 04/03/2011 | 21/06/2013 |
Martinez Santos Eloisa | Administrador Solidario | 04/03/2011 | 21/06/2013 |
Adrian Martinez Carlos | Administrador Mancomunado | 04/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VISNU COSMETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 187, S 8, H M 372358, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 186, S 8, H M 372358, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 26.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.406,00 | Euros |
Porcentaje: | 878,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 186, S 8, H M 372358, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20993 , F 186, S 8, H M 372358, I/A 4 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28