CURSOS VISION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Rio Tietar, 11
Código Postal 28110
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social CURSOS VISION SL
CIF B80875479
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CURSOS VISION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CURSOS VISION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adrian Martinez Alfredo | Apoderado | 04/03/2011 | 30/10/2018 |
Adrian Martinez Carlos | Consejero Delegado | 21/06/2013 | 30/10/2018 |
Adrian Martinez Carlos | Consejero | 21/06/2013 | 30/10/2018 |
Adrian Martinez Carlos | Apoderado | 25/10/2012 | 30/10/2018 |
Adrian Martinez Enrique | Apoderado | 04/03/2011 | 30/10/2018 |
Corella Rubio Maria De Los Desamparados | Secretario | 21/06/2013 | 30/10/2018 |
Corella Rubio Maria De Los Desamparados | Consejero | 21/06/2013 | 30/10/2018 |
Corella Rubio Maria De Los Desamparados | Liquidador | 30/10/2018 | 30/10/2018 |
Martinez Santos Eloisa | Presidente | 21/06/2013 | 30/10/2018 |
Martinez Santos Eloisa | Consejero | 21/06/2013 | 30/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CURSOS VISION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 176, S 8, H M 127978, I/A 13 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 176, S 8, H M 127978, I/A 13 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 176, S 8, H M 127978, I/A 13 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 176, S 8, H M 127978, I/A 13 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 176, S 8, H M 127978, I/A 12 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 176, S 8, H M 127978, I/A 12 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 175, S 8, H M 127978, I/A 11 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 175, S 8, H M 127978, I/A 10 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 173, S 8, H M 127978, I/A 9 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28