VIRTUE TECHNOLOGIES ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Medellin, 3
Código Postal 29002
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social VIRTUE TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
CIF B93725026
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/11/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIRTUE TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIRTUE TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKER TILLY ABOGADOS SLP | Liquidador | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
Carmean Hamilton David | Administrador Unico | 18/02/2021 | 18/04/2023 |
Virtue Gaming Holding Limited | Socio Unico | 07/01/2020 | 18/04/2023 |
Carmean Hamilton David | Administrador Mancomunado | 07/01/2020 | 18/02/2021 |
Franco Algarrada Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 07/01/2020 | 18/02/2021 |
ACTOS BORME DE VIRTUE TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 46, S 8, H MA154079, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 45, S 8, H MA154079, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909, L 4816, F 45, S 8, H MA154079, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-29