BAKER TILLY ABOGADOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 123
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAKER TILLY ABOGADOS SLP
CIF B65715344
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 13/01/2012
Nombres Anteriores
- BEM LEGAL SLP
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BAKER TILLY ABOGADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAKER TILLY ABOGADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKER TILLY IBERIA SLP | Administrador Unico | 02/10/2018 | 07/03/2024 |
Fabio Delbosco | Apoderado Solidario | 24/08/2021 | 07/03/2024 |
Hernandez Cazorla Maria Begoña | Apoderado Solidario | 08/03/2023 | 07/03/2024 |
Mercade Sanmarti Jordi | Administrador Solidario | 28/01/2014 | 07/03/2024 |
Mercade Sanmarti Jordi | REPR.143 RRM | 02/10/2018 | 07/03/2024 |
Mercade Sanmarti Jordi | Apoderado | 22/01/2013 | 07/03/2024 |
Roman Rodriguez Abraham | Apoderado Solidario | 24/08/2021 | 07/03/2024 |
Serra Casamada Victoria | Apoderado Solidario | 24/08/2021 | 07/03/2024 |
Sanjose Reverte Llibert | Apoderado Solidario | 19/02/2021 | 24/08/2021 |
Mercade Sanmarti Jordi | Administrador Unico | 23/06/2016 | 02/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BAKER TILLY ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 192, S 8, H B 428462, I/A 18 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 192, S 8, H B 428462, I/A 18 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 191, S 8, H B 428462, I/A 17 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
- SEPARACION DE LOS SOCIOS PROFESIONALES JOSE LUIS MARTIN GIMENEZ Y JORDI MERCADE SANMARTI Y DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SIENDO EL SOCIO UNICO: BAKER TILLY IBERIA S.L.P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 191, S 8, H B 428462, I/A 16 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 191, S 8, H B 428462, I/A 15 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 26, S 8, H B 428462, I/A 14 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 25, S 8, H B 428462, I/A 13 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 24, S 8, H B 428462, I/A 12 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
- AV JOSEP TARRADELLAS Num.123 P.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 24, S 8, H B 428462, I/A 11 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-08
- INCORPORACION DEL SOCIO PROFESIONAL JOSE LUIS MARTIN GIMENEZ Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 24, S 8, H B 428462, I/A 10 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08