VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Lugo, 26
Código Postal 15707
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
CIF B70459060
Capital Social 37100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 16/07/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morgade Viñas Jose Manuel | Apoderado Solidario | 27/10/2022 | 26/01/2024 |
Morgade Viñas Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 30/07/2015 | 26/01/2024 |
Morgade Viñas Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Regueira Loureiro Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 30/07/2015 | 26/01/2024 |
Regueira Loureiro Jose Manuel | Apoderado Solidario | 27/10/2022 | 26/01/2024 |
Regueira Loureiro Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
ACTOS BORME DE VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 6º.- CAPITAL. Su capital social es de treinta y siete mil cien euros -37.100,00 E-, representado por 37.100 PARTICIPACIONES SOCIALES, de 1,00 EURO, de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 37.100, ambos inclusive. Todas las participaciones sociales gozarán de iguales derechos y no podrán
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.096,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 142, S 8, H SC 52309, I/A 3 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-15
- AVDA DE LUGO 26 Ptl.2 4 A (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 142, S 8, H SC 52309, I/A 2 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 4º.- DOMICILIO.: El domicilio de la Compañía queda fijado en Santiago de Compostela -A Coruña-, Avenida de Lugo, número 26, portal 2, 4º Aº, C.P. 15.707. El órgano de Administración será el competente para decidir la creación, traslado o supresión de sucursales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 142, S 8, H SC 52309, I/A 2 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-15