REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMARELO REPRESENTACIONES SL | Socio Unico | 17/10/2011 | |
JOMARELO REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL
Empresa: VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Liquidador Mancomunado
- Morgade Viñas Jose Manuel
- Regueira Loureiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
Empresa: VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Morgade Viñas Jose Manuel
- Regueira Loureiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 143, S 8, H SC 52309, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-15
Empresa: VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Morgade Viñas Jose Manuel
- Regueira Loureiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 142, S 8, H SC 52309, I/A 3 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-15
Empresa: VIÑAS LOUREIRO INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Morgade Viñas Jose Manuel
- Regueira Loureiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 118, S 8, H C 52877, I/A 1 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-15
Empresa: JOMARELO REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Regueira Loureiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 120, S 8, H C 47851, I/A 1 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-15
Empresa: JOMARELO REPRESENTACIONES SL
Socio Único
- Regueira Loureiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 120, S 8, H C 47851, I/A 1 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-15
Información de REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUEIRA LOUREIRO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos