VIÑALS PUBLICITAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Mas Falgàs, 2
Código Postal 17180
Municipio Vilablareix
Provincia Girona
Razón Social VIÑALS PUBLICITAT SL
CIF B55162879
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 27/02/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VIÑALS PUBLICITAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIÑALS PUBLICITAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joan Marc Gonzalez Herraiz | Administrador Mancomunado | 03/07/2015 | 19/03/2018 |
Joan Marc Gonzalez Herraiz | Liquidador Mancomunado | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
Marc Massanas Serra | Administrador Mancomunado | 03/07/2015 | 19/03/2018 |
Marc Massanas Serra | Liquidador Mancomunado | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
Joan Marc Gonzalez Herraiz | Socio Unico | 14/06/2013 | 03/07/2015 |
Joan Marc Gonzalez Herraiz | Administrador Unico | 14/06/2013 | 03/07/2015 |
Joan Marc Gonzalez Herraiz | Administrador Mancomunado | 20/03/2013 | 14/06/2013 |
Jordi Negre Perez | Administrador Mancomunado | 20/03/2013 | 14/06/2013 |
ACTOS BORME DE VIÑALS PUBLICITAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 37, S 8, H GI 54738, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 37, S 8, H GI 54738, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 37, S 8, H GI 54738, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 37, S 8, H GI 54738, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 7, del régimen de la transmisión de participacaiones, general, intervivos, forzosa, mortis causa.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 2 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 2 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-17