JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ
Informe ejecutivo de JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MARCA BLANCA I NEGRA SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
LA MARCA BLANCA I NEGRA SL | Socio Unico | 04/09/2023 | |
SL | Administrador Unico | 25/10/2013 |
VINCULACIONES DE JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ
Empresa: LA MARCA BLANCA I NEGRA SL
Administrador Unico
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3448 , F 166, S 8, H GI 73127, I/A 1 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-17
Empresa: LA MARCA BLANCA I NEGRA SL
Socio Único
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3448 , F 166, S 8, H GI 73127, I/A 1 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-17
Empresa: VIÑALS PUBLICITAT SL
Liquidador Mancomunado
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
- Marc Massanas Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 37, S 8, H GI 54738, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: VIÑALS PUBLICITAT SL
Administrador Mancomunado
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
- Marc Massanas Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 37, S 8, H GI 54738, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: VIÑALS PUBLICITAT SL
Administrador Mancomunado
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
- Marc Massanas Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-17
Empresa: VIÑALS PUBLICITAT SL
Administrador Unico
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 3 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-17
Empresa: SLOGAN VIP SLL
Administrador Unico
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 7, S 8, H GI 36259, I/A 2 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-17
Empresa: SLOGAN VIP SLL
Administrador Solidario
- Carolina Figueras Solvas
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 7, S 8, H GI 36259, I/A 2 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-17
Empresa: VIÑALS PUBLICITAT SL
Administrador Unico
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 2 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-17
Empresa: VIÑALS PUBLICITAT SL
Administrador Mancomunado
- Joan Marc Gonzalez Herraiz
- Jordi Negre Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 36, S 8, H GI 54738, I/A 2 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-17
VER MAS ACTOS
Información de JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ
Mostramos los datos de JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN MARC GONZALEZ HERRAIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos