VIMINI SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social VIMINI SA
CIF A58302118
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIMINI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIMINI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baños Gonzalez Andres | Administrador Unico | 19/05/2011 | 12/02/2015 |
Baños Gonzalez Andres | Liquidador | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
Pares Lucini Juan | Apoderado | 19/05/2011 | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE VIMINI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 203, S 8, H B 71783, I/A 10 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 203, S 8, H B 71783, I/A 10 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 203, S 8, H B 71783, I/A 10 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
- Desembolsado: 44.853,53 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 203, S 8, H B 71783, I/A 9 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 202, S 8, H B 71783, I/A 8 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 202, S 8, H B 71783, I/A 7 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08