BAÑOS GONZALEZ ANDRES
Informe ejecutivo de BAÑOS GONZALEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BAÑOS GONZALEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIMINI SA | Administrador Unico | 19/05/2011 | 12/02/2015 |
VIMINI SA | Liquidador | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
SUMINISTROS Y LOGISTICA VIMINI SL | Liquidador | 17/03/2014 | 17/03/2014 |
SUMINISTROS Y LOGISTICA VIMINI SL | Administrador | 17/03/2014 | |
TRADEPHARMA SL | Liquidador | 06/06/2011 | 26/08/2011 |
BC FARMA SL | Liquidador | 18/11/2010 | 18/11/2010 |
TRASINFOR SL | Administrador | 22/12/2009 | |
TRASINFOR SL | Liquidador | 22/12/2009 | 22/12/2009 |
BARNA IMPORT FARMA MEDICA SL | Liquidador | 21/12/2009 | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE BAÑOS GONZALEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAÑOS GONZALEZ ANDRES
Empresa: VIMINI SA
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 203, S 8, H B 71783, I/A 10 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Empresa: VIMINI SA
Administrador Unico
- Baños Gonzalez Andres
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 203, S 8, H B 71783, I/A 10 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Empresa: SUMINISTROS Y LOGISTICA VIMINI SL
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27384 , F 83, S 8, H B 117733, I/A 5 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08
Empresa: SUMINISTROS Y LOGISTICA VIMINI SL
Administrador
- Baños Gonzalez Andres
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27384 , F 83, S 8, H B 117733, I/A 5 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08
Empresa: TRADEPHARMA SL
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28390 , F 7, S 8, H B 134549, I/A 5 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-08
Empresa: VIMINI SA
Administrador Unico
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29967 , F 202, S 8, H B 71783, I/A 7 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Empresa: BC FARMA SL
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25957 , F 10, S 8, H B 95893, I/A 10 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-08
Empresa: BARNA IMPORT FARMA MEDICA SL
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30566 , F 45, S 8, H B 177816, I/A 2 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Empresa: TRASINFOR SL
Liquidador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 220, S 8, H B 190642, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Empresa: TRASINFOR SL
Administrador
- Baños Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 220, S 8, H B 190642, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Información de BAÑOS GONZALEZ ANDRES
Mostramos los datos de BAÑOS GONZALEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAÑOS GONZALEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos