VILLAVERDE ANJONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza del Doctor Laguna, 2
Código Postal 40001
Municipio Segovia
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILLAVERDE ANJONA SL
CIF B40254468
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PROCEPASA SL
VINCULACIONES DE VILLAVERDE ANJONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLAVERDE ANJONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Natalia Palomares Villas | Administrador Solidario | 21/11/2013 | 11/11/2015 |
Palomares Villas Jose Antonio | Liquidador | 11/11/2015 | 11/11/2015 |
Palomares Villas Jose Antonio | Administrador Solidario | 21/11/2013 | 11/11/2015 |
PROCEPASA SL | Socio Unico | 08/11/2013 | 11/11/2015 |
Natalia Palomares Villas | Administrador Unico | 08/11/2013 | 21/11/2013 |
ACTOS BORME DE VILLAVERDE ANJONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-40
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 201, S 8, H SG 6417, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-40
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 201, S 8, H SG 6417, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-40
Dirección:C/ DOCTOR LAGUNA, 2 3º A 40001 (SEGOVIA)
Comienzo de operaciones:07/10/13
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de cafés, bares, restaurantes, clubs, salas de fiestas, hoteles, piscinas, apartamentos, campings y cualquier otro negocio de hostelería. De conformidad con el art. 117 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que las actividades integrantes del objeto social podrán ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 201, S 8, H SG 6417, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-40