PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCEPASA SL | Secretario | 30/12/2015 | |
PROCEPASA SL | Consejero Delegado | 30/12/2015 | |
PROCEPASA SL | Consejero | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO
Empresa: PROCEPASA SL
Consejero Delegado
- Palomares Villas Jose Antonio
Consejero
- Angelica Palomares Villas
- Natalia Palomares Villas
- Palomares Sacristan Cecilio
- Palomares Villas Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 63, S 8, H SG 3294, I/A 8 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-40
Empresa: PROCEPASA SL
Administrador Solidario
- Natalia Palomares Villas
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 63, S 8, H SG 3294, I/A 8 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-40
Empresa: VILLAVERDE ANJONA SL
Liquidador
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-40
Empresa: VILLAVERDE ANJONA SL
Administrador Solidario
- Natalia Palomares Villas
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-40
Empresa: VILLAVERDE ANJONA SL
Administrador Solidario
- Natalia Palomares Villas
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 203, S 8, H SG 6417, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-40
Empresa: PROCEPASA SL
Administrador Solidario
- Natalia Palomares Villas
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 63, S 8, H SG 3294, I/A 7 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-40
Empresa: PROCEPASA SL
Administrador Unico
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 63, S 8, H SG 3294, I/A 7 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-40
Empresa: PROCEPASA SL
Administrador Unico
- Palomares Villas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 62, S 8, H SG 3294, I/A 6 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-40
Información de PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES VILLAS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos