VILLA ROCHE SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social VILLA ROCHE SL
CIF B09346743
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- VILLA ROCHE SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VILLA ROCHE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLA ROCHE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Madeleine Hecq Maite | Administrador Solidario | 03/08/2011 | 01/04/2013 |
Pascal Hecq Pierre | Administrador Solidario | 03/08/2011 | 01/04/2013 |
ACTOS BORME DE VILLA ROCHE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 163, S 8, H BU 6658, I/A 6 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 163, S 8, H BU 6658, I/A 6 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
Empresa: VILLA ROCHE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402, L 193, F 53, S 8, H BU 6658, I/A 5 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-09
Empresa: VILLA ROCHE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402, L 193, F 53, S 8, H BU 6658, I/A 5 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-09
Empresa: VILLA ROCHE SA
- Denominación y forma adoptada: VILLA ROCHE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402, L 193, F 53, S 8, H BU 6658, I/A 5 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-09
Empresa: VILLA ROCHE SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-09
Empresa: VILLA ROCHE SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-09