VILASOL DELS ARCS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 98
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILASOL DELS ARCS SL
CIF B99234270
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 13/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Propietario BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
VINCULACIONES DE VILASOL DELS ARCS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILASOL DELS ARCS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Socio Unico | 04/03/2009 | 17/05/2018 |
BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Administrador Unico | 17/12/2012 | 17/05/2018 |
Cabetas Brun Jesus | Administrador Unico | 04/03/2009 | 17/12/2012 |
ACTOS BORME DE VILASOL DELS ARCS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 125, S 8, H B 434870, I/A 5 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 992/2017, AUTO FIRME DE FECHA 08/01/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 125, S 8, H B 434870, I/A 5 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
- RB DE CATALUNYA Num.98 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 125, S 8, H B 434870, I/A 4 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
- CL ROSSELLO,277 PRINCIPAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 124, S 8, H B 434870, I/A 3 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 48, S 8, H Z 48218, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 48, S 8, H Z 48218, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-37-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 47, S 8, H Z 48218, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 47, S 8, H Z 48218, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-50
Dirección:PASEO GRAN VIA 30 - ENTRESUELO DERECHA (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:13/01/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA GENERACION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 47, S 8, H Z 48218, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-50