BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 98
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
CIF B99228033
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 06/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario TERRA ALTA ENERGY SL
VINCULACIONES DE BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arellano Sanchez Salvador | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
Arellano Sanchez Salvador | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Cabetas Brun Jesus | Apoderado | 28/01/2009 | 18/01/2022 |
Cabetas Brun Jesus | Administrador Unico | 22/03/2013 | 18/01/2022 |
Cucala Puig Miguel Angel | Apoderado Solidario | 30/05/2017 | 18/01/2022 |
Cucala Puig Miguel Angel | Apoderado Solidario | 08/10/2014 | 18/01/2022 |
TERRA ALTA ENERGY SL | Socio Unico | 30/01/2013 | 18/01/2022 |
Vanbutsele Eric-henri-alfphonse | Administrador Mancomunado | 28/01/2009 | 18/01/2022 |
Arellano Sanchez Salvador | Administrador Unico | 30/01/2013 | 22/03/2013 |
Cabetas Brun Jesus | Administrador Mancomunado | 22/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BETASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 136, S 8, H B 434871, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 136, S 8, H B 434871, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 136, S 8, H B 434871, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 135, S 8, H B 434871, I/A 10 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
- RB DE CATALUNYA Num.98 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 134, S 8, H B 434871, I/A 9 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 134, S 8, H B 434871, I/A 8 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
- EL ACUERDO DE LA INS.7 ES CRONOLOGICAMENTE ANTERIOR AL DE LA INS.5;EN VIRTUD DE LA INS.7 EL DIA 13-07-12 SE CESO A JESUS CABETAS COMO ADM.CONJUNTO Y SE LE NOMBRO UNICO.POR TANTO SU CESE EN LA INS.5,ACORDADO EL MISMO DIA,LO FUE COMO AD.UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 134, S 8, H B 434871, I/A 7 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 134, S 8, H B 434871, I/A 7 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 134, S 8, H B 434871, I/A 7 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
- CL ROSSELLO,277 PRINCIPAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43663 , F 133, S 8, H B 434871, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08