VIEWISE SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia A Coruña
Razón Social VIEWISE SL
CIF B85263531
Capital Social 43069.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Fecha de Constitución 30/10/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIEWISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIEWISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasry Claude | Administrador Solidario | 07/11/2013 | 27/12/2017 |
Lasry Claude | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
Lopez Gonzalez Justo | Administrador Solidario | 07/11/2013 | 27/12/2017 |
Lopez Gonzalez Justo | Apoderado | 03/06/2009 | 27/12/2017 |
Lopez Gonzalez Justo | Administrador Unico | 11/11/2009 | 07/11/2013 |
BALO GESTION SL | Administrador Unico | 03/06/2009 | 11/11/2009 |
Barrio Pulido Antonio | Representante | 03/06/2009 | 11/11/2009 |
Lopez Gonzalez Justo | Administrador Unico | 03/06/2009 |
ACTOS BORME DE VIEWISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 8, S 8, H M 449345, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 8, S 8, H M 449345, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 8, S 8, H M 449345, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 8, S 8, H M 449345, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-28
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.569,00 | Euros |
Capital Actual: | 43.069,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.130,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 7, S 8, H M 449345, I/A 8 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 6ª EN CUANTO AL ACUERDO DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, SIENDO EL CORRECTO " ASESORAMIENTO INMOBILIARIO Y APOYO EN LA GESTION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. CNAE 6832
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 7, S 8, H M 449345, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
- Asesoramiento y apoyo en la gestión de fondos de inversión, sociedades de gestión de instituciones de inversión colectiva, sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria y cualquier sociedad de inversión en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 6, S 8, H M 449345, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 6, S 8, H M 449345, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 6, S 8, H M 449345, I/A 5 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 6, S 8, H M 449345, I/A 5 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28