LASRY CLAUDE
Informe ejecutivo de LASRY CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LASRY CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEAKSET HOLDINGS SL | Socio Unico | 08/10/2013 | 28/11/2019 |
PEAKSET HOLDINGS SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | 28/11/2019 |
PEAKSET HOLDINGS SL | Liquidador | 28/11/2019 | 28/11/2019 |
VIEWISE SL | Administrador Solidario | 07/11/2013 | 27/12/2017 |
VIEWISE SL | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
PATRIZIA IBERIA PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT SL | Apoderado | 28/03/2016 | |
CBRE PROJECT MANAGEMENT SA | Apoderado | 30/09/2011 |
VINCULACIONES DE LASRY CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASRY CLAUDE
Empresa: PEAKSET HOLDINGS SL
Liquidador
- Lasry Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 62, S 8, H M 567294, I/A 2 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: PEAKSET HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Lasry Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 62, S 8, H M 567294, I/A 2 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: VIEWISE SL
Liquidador
- Lasry Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 8, S 8, H M 449345, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-28
Empresa: VIEWISE SL
Administrador Solidario
- Lasry Claude
- Lopez Gonzalez Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 8, S 8, H M 449345, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-28
Empresa: ROCKSPRING IBERIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lasry Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21257 , F 165, S 8, H M 377608, I/A 7 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Empresa: VIEWISE SL
Administrador Solidario
- Lasry Claude
- Lopez Gonzalez Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24955 , F 6, S 8, H M 449345, I/A 5 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: PEAKSET HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Lasry Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 60, S 8, H M 567294, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: PEAKSET HOLDINGS SL
Socio Único
- Lasry Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 60, S 8, H M 567294, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: BOVIS LEND LEASE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12505 , F 204, S 8, H M 199392, I/A 34 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-28
Información de LASRY CLAUDE
Mostramos los datos de LASRY CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASRY CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos