VIDAL MARQUES ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA RAMON SAINZ DE VARANDA 22 4º D
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social VIDAL MARQUES ENERGIA SL
CIF B99276818
Capital Social 257993.0 Euros
Fecha de Constitución 16/03/2010
Nombres Anteriores
- ZZI TEMPLE ZARAGOZA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIDAL MARQUES ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDAL MARQUES ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOREAS TECNOLOGIA SL | Consejero | 26/05/2011 | 02/12/2020 |
Cervigni Marcelo-gabriel | Liquidador | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
Cervigni Marcelo-gabriel | Apoderado | 21/10/2015 | 02/12/2020 |
Mazaira Vazquez Javier | Consejero | 26/05/2011 | 02/12/2020 |
SERVYGESTION RIOJA SL | Secretario | 26/05/2011 | 02/12/2020 |
SERVYGESTION RIOJA SL | Consejero | 26/05/2011 | 02/12/2020 |
VIDAL MARQUES SA | Presidente | 26/05/2011 | 02/12/2020 |
VIDAL MARQUES SA | Consejero | 26/05/2011 | 02/12/2020 |
Virosta Garoz Leopoldo | Apoderado Solidario | 20/01/2012 | 02/12/2020 |
Plaza Alfonso Luis-alvaro | Apoderado Solidario | 20/01/2012 | 21/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIDAL MARQUES ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 124, S 8, H Z 49981, I/A 20 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 124, S 8, H Z 49981, I/A 20 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 124, S 8, H Z 49981, I/A 20 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 124, S 8, H Z 49981, I/A 20 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 124, S 8, H Z 49981, I/A 20 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
- AVDA RAMON SAINZ DE VARANDA 22 4º D (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 123, S 8, H Z 49981, I/A 19 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-50
Capital Anterior: | 203.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 54.993,00 | Euros |
Capital Actual: | 257.993,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 122, S 8, H Z 49981, I/A 9 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-50
- POLIG INDUSTRIAL EL PORTAZGO, CARRETERA LOGROÑO, K (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 122, S 8, H Z 49981, I/A 8 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 121, S 8, H Z 49981, I/A 7 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 121, S 8, H Z 49981, I/A 7 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-50