VIDAL MARQUES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Muiños de Antero, 22
Código Postal 27400
Municipio Monforte de Lemos
Provincia Lugo
Razón Social VIDAL MARQUES SA
CIF A50051259
Capital Social 60400.5 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 25/06/1979
Página Web www.vidalmarques.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cervigni Marcelo-gabriel
Propietario AVANT TEYDI GLOBAL SL
VINCULACIONES DE VIDAL MARQUES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDAL MARQUES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Rodriguez Jose | Consejero | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Alvarez Rodriguez Jose | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
AVANT TEYDI GLOBAL SL | Socio Unico | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
Cervigni Marcelo-gabriel | Consejero | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Cervigni Marcelo-gabriel | Presidente | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Cervigni Marcelo-gabriel | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Mazaira Vazquez Javier | Consejero | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Mazaira Vazquez Javier | Vicepresidente | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Mazaira Vazquez Javier | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
Ruiz Partal Juan | Consejero | 18/12/2009 | 28/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIDAL MARQUES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 167, S 8, H LU 19827, I/A 4 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 167, S 8, H LU 19827, I/A 4 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-27
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 167, S 8, H LU 19827, I/A 3 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-27
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 166, S 8, H LU 19827, I/A 2 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-27
- C/ MOLINOS DE ANTERO 22 24 BAJO (MONFORTE DE LEMOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 166, S 8, H LU 19827, I/A 1 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-27
- POLIG INDUSTRIAL EL PORTAZGO - CARRETERA LOGROÑO, (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 219, S 8, H Z 9342, I/A 12 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-50
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 219, S 8, H Z 9342, I/A 11 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-50
Capital Anterior: | 60.401,72 | Euros |
Disminución de capital | 1,22 | Euros |
Capital Actual: | 60.400,50 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 219, S 8, H Z 9342, I/A 10 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-50