VICTI SOC SL - EXTINGUIDA
Razón Social VICTI SOC SL
CIF B62428784
VINCULACIONES DE VICTI SOC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VICTI SOC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cejudo Huerta Jose Luis | Administrador | 17/06/2024 | |
Cejudo Huerta Jose Luis | Liquidador | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
Cejudo Vicente Jose Luis | Apoderado Solidario | 29/11/2023 | 17/06/2024 |
Cejudo Vicente Marcos | Apoderado Solidario | 29/11/2023 | 17/06/2024 |
ACTOS BORME DE VICTI SOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 223732, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 223732, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 223732, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33115 , F 75, S 8, H B 223732, I/A 3 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08