CEJUDO HUERTA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CEJUDO HUERTA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CEJUDO HUERTA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAEL INVESTMENTS 2007 SL | Apoderado Solidario | 28/11/2023 | |
PAEL INVESTMENTS 2007 SL | Presidente | 26/03/2010 | |
PAEL INVESTMENTS 2007 SL | Consejero | 26/03/2010 |
VINCULACIONES DE CEJUDO HUERTA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEJUDO HUERTA JOSE LUIS
Empresa: VICTI SOC SL
Liquidador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 223732, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: VICTI SOC SL
Administrador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Liquidador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 223732, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: YEICABARNA SL
Apoderado
- Cejudo Huerta Jose Luis
- Cejudo Huerta Jose Luis
- Cejudo Vicente Jose Luis
- Cejudo Vicente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37558 , F 48, S 8, H B 248494, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: PAEL INVESTMENTS 2007 SL
Apoderado Solidario
- Cejudo Huerta Jose Luis
- Cejudo Vicente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40109 , F 83, S 8, H B 360521, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ALJIGO SL
Apoderado
- Cejudo Huerta Jose Luis
- Cejudo Vicente Jose Luis
- Cejudo Vicente Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 196, S 8, H A 183453, I/A 3 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-03
Empresa: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ALJIGO SL
Administrador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33604 , F 44, S 8, H B 231614, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-08
Liquidador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38004 , F 111, S 8, H B 314740, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Administrador Unico
- Cejudo Huerta Jose Luis
Liquidador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38004 , F 111, S 8, H B 314740, I/A 4 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VIMET SL
Liquidador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34571 , F 225, S 8, H B 251212, I/A 9 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VIMET SL
Administrador Unico
- Cejudo Huerta Jose Luis
Liquidador
- Cejudo Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34571 , F 225, S 8, H B 251212, I/A 9 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
VER MAS ACTOS
Información de CEJUDO HUERTA JOSE LUIS
Mostramos los datos de CEJUDO HUERTA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEJUDO HUERTA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos