VIATGES CASTELL DE BELLVER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joan Miro, 3
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
CIF A07169493
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.vbellver.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cifre More Marc | Administrador Solidario | 02/05/2011 | 20/05/2015 |
Triay Cardell Antonio | Liquidador | 20/05/2015 | 20/05/2015 |
Triay Cardell Antonio | Administrador Solidario | 05/05/2010 | 20/05/2015 |
Cifre Bennasar Juan | Administrador Solidario | 05/05/2010 | 02/05/2011 |
ACTOS BORME DE VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 10 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 10 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 10 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-07
- La organización y promoción de eventos, congresos, ferias y exposiciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 9 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-07