TRIAY CARDELL ANTONIO
Informe ejecutivo de TRIAY CARDELL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRIAY CARDELL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANAGEMENT DE EVENTOS GRUPOS Y ASIMILADOS SL | Administrador Unico | 18/07/2011 | 04/01/2022 |
MANAGEMENT DE EVENTOS GRUPOS Y ASIMILADOS SL | Liquidador | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
VIATGES CASTELL DE BELLVER SA | Liquidador | 20/05/2015 | 20/05/2015 |
VIATGES CASTELL DE BELLVER SA | Administrador Solidario | 05/05/2010 | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE TRIAY CARDELL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIAY CARDELL ANTONIO
Liquidador
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 91, S 8, H PM 56944, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Administrador Unico
- Triay Cardell Antonio
Liquidador
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 91, S 8, H PM 56944, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Empresa: VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Liquidador
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
Empresa: VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Administrador Solidario
- Cifre More Marc
- Triay Cardell Antonio
Liquidador
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 11 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
Administrador Unico
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 91, S 8, H PM 56944, I/A 2 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-07
Empresa: VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Administrador Solidario
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 10 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-07
Empresa: VIATGES CASTELL DE BELLVER SA
Administrador Solidario
- Cifre Bennasar Juan
- Triay Cardell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 178, S 8, H PM 27474, I/A 9 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-07
Información de TRIAY CARDELL ANTONIO
Mostramos los datos de TRIAY CARDELL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIAY CARDELL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos