VIALIVAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mur de Santa Anna, 3
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social VIALIVAN SL
CIF B98856057
Capital Social 45000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/09/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VIALIVAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIALIVAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo De Las Heras Alberto | Administrador Mancomunado | 29/09/2016 | 27/03/2018 |
Castillo De Las Heras Vicente | Administrador Mancomunado | 29/09/2016 | 27/03/2018 |
Castillo De Las Heras Vicente | Liquidador Unico | 27/03/2018 | 27/03/2018 |
Jimenez Morales Ivan Francisco | Administrador Mancomunado | 29/09/2016 | 27/03/2018 |
ACTOS BORME DE VIALIVAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 45.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 2 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-46
- Conforme al 230.3 LSC, DISPENSAR al Ad. mancomunado, D. VICENTE CASTILLO DE LAS HERAS, de la prohibición de competencia contenida en el 229.f LSC, toda vez que no cabe esperar daño para la Sociedad o el que quepa esperar se verá compensado por los beneficios que prevén obtenerse de la misma. Conforme al 230.3 LSC, DISPENSAR al Ad. mancomunado, D. ALBERTO CASTILLO DE LAS HERAS, de la prohibición de competencia contenida en el 229.f LSC, toda vez que no cabe esperar daño para la Sociedad o el que quepa esperar se verá compensado por los beneficios que prevén obtenerse de la misma. Conforme al 230.3 LSC, DISPENSAR al Ad. mancomunado, D. IVAN FRANCISCO JIMENEZ MORALES, de la prohibición de competencia contenida en el 229.f LSC, toda vez que no cabe esperar daño para la Sociedad o el que quepa esperar se verá compensado por los beneficios que prevén obtenerse de la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 32, S 8, H V 172699, I/A 1 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 32, S 8, H V 172699, I/A 1 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-46
Dirección:C/ MURO DE SANTA ANA 3 BAJO IZQUIERDA (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:19/09/16
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:1.- Las actividades propias de restauración, cafetería y bar. 2.- También podrá dedicarse a la condimentación de alimentos para su venta por raciones o al mayor, así como prestar el servicio de catering a particulares, colectividades o empresas. 3.- La Sociedad podrá importar y exportar todos los pr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 32, S 8, H V 172699, I/A 1 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-46