CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE
Informe ejecutivo de CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APERITIVOS CASTILLO SL | Administrador Solidario | 03/07/2023 | |
COMERCIAL JUALVISA SL | Apoderado | 30/04/2021 | |
CASTIDESA SL | Socio Unico | 29/01/2020 | |
CASTIDESA SL | Administrador Unico | 29/01/2020 |
VINCULACIONES DE CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE
Empresa: APERITIVOS CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Castillo De Las Heras Alberto
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4857, L 2166, F 159, S 8, H V 33957, I/A 11 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: APERITIVOS CASTILLO SL
Administrador Unico
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4857, L 2166, F 159, S 8, H V 33957, I/A 11 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: COMERCIAL JUALVISA SL
Apoderado
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6411, L 3716, F 160, S 8, H V 67320, I/A 8 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-46
Empresa: CASTIDESA SL
Administrador Unico
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10780, L 8059, F 26, S 8, H V 191338, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-46
Empresa: CASTIDESA SL
Socio Único
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10780, L 8059, F 26, S 8, H V 191338, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-46
Empresa: VIALIVAN SL
Liquidador Unico
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Empresa: VIALIVAN SL
Administrador Mancomunado
- Castillo De Las Heras Alberto
- Castillo De Las Heras Vicente
- Jimenez Morales Ivan Francisco
Liquidador Unico
- Castillo De Las Heras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 34, S 8, H V 172699, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Empresa: VIALIVAN SL
Administrador Mancomunado
- Castillo De Las Heras Alberto
- Castillo De Las Heras Vicente
- Jimenez Morales Ivan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10179, L 7461, F 32, S 8, H V 172699, I/A 1 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-46
Información de CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE
Mostramos los datos de CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO DE LAS HERAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos