VIAJES CANIGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelona, 25
Municipio Girona
Provincia Girona
Razón Social VIAJES CANIGO SA
CIF A17004177
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.canigo.grupoeuropa.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIAJES CANIGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES CANIGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joan Mareña I Llapart | Consejero | 23/04/2010 | 30/11/2023 |
Joan Mareña I Llapart | Presidente | 23/04/2010 | 30/11/2023 |
Joan Mareña I Llapart | Consejero Delegado Solidario | 23/04/2010 | 30/11/2023 |
Joan Marenya Llapart | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2021 | 30/11/2023 |
Joan Marenya Llapart | Presidente | 24/08/2021 | 30/11/2023 |
Joan Marenya Llapart | Consejero | 24/08/2021 | 30/11/2023 |
Maria Carmen Marena I Llapart | Consejero | 23/04/2010 | 30/11/2023 |
Maria Carmen Marena I Llapart | Consejero Delegado Solidario | 23/04/2010 | 30/11/2023 |
Maria Carmen Marena I Llapart | Secretario | 23/04/2010 | 30/11/2023 |
Maria Carmen Mareña Llapart | Secretario | 27/06/2016 | 30/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES CANIGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 10, S 8, H GI 12797, I/A 17 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 10, S 8, H GI 12797, I/A 17 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 10, S 8, H GI 12797, I/A 17 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 10, S 8, H GI 12797, I/A 17 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 16 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-17
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 16 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-17
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 16 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-17
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 15 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-17