MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART
Informe ejecutivo de MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES CANIGO SA | Secretario | 27/06/2016 | 30/11/2023 |
VIAJES CANIGO SA | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2021 | 30/11/2023 |
VIAJES CANIGO SA | Consejero | 24/08/2021 | 30/11/2023 |
VIAJES CANIGO SA | Liquidador | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
ASSESSORIA MAREÑA FONT SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
ASSESSORIA MAREÑA FONT SL | Liquidador | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
GESTIONS 9 ASSESSORS SL | Administrador Unico | 06/11/2012 | 05/10/2022 |
VIAJES CANIGO SA | Consejero Delegado Solidario | 27/06/2016 | 24/08/2021 |
VINCULACIONES DE MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART
Empresa: VIAJES CANIGO SA
Liquidador
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 10, S 8, H GI 12797, I/A 17 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
Empresa: VIAJES CANIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- Joan Mareña I Llapart
- Maria Carmen Mareña Llapart
Consejero
- Joan Mareña I Llapart
- Maria Carmen Mareña Llapart
- Miquel Mareña I Llapart
Presidente
Secretario
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 10, S 8, H GI 12797, I/A 17 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-17
Empresa: ASSESSORIA MAREÑA FONT SL
Liquidador
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 83, S 8, H GI 30706, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-17
Empresa: ASSESSORIA MAREÑA FONT SL
Administrador Unico
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 83, S 8, H GI 30706, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-17
Empresa: GESTIONS 9 ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 180, S 8, H GI 53552, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-17
Empresa: VIAJES CANIGO SA
Consejero
- Joan Marenya Llapart
- Maria Carmen Mareña Llapart
- Miquel Marenya Llapart
Presidente
Secretario
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 16 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-17
Empresa: VIAJES CANIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- Joan Marenya Llapart
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 16 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-17
Empresa: VIAJES CANIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- Joan Marenya Llapart
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 16 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-17
Empresa: VIAJES CANIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- Joan Mareña I Llapart
- Maria Carmen Mareña Llapart
Consejero
Presidente
Secretario
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 9, S 8, H GI 12797, I/A 15 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-17
Empresa: GESTIONS 9 ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Maria Carmen Mareña Llapart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 176, S 8, H GI 53552, I/A 1 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-17
Información de MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART
Mostramos los datos de MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA CARMEN MAREÑA LLAPART, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos