VIAJEROS AL TREN ONLINE SL - EXTINGUIDA
Razón Social VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
CIF B87321279
Capital Social 105130.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Maldonado Henche Jose Luis
VINCULACIONES DE VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maldonado Henche Jose Luis | Socio Unico | 10/07/2015 | 11/07/2022 |
Maldonado Henche Jose Luis | Administrador Unico | 10/07/2015 | 11/07/2022 |
ACTOS BORME DE VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 12, S 8, H M 606308, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Nif:B87321279
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:05/04/2022
Número Procedimiento Concursal:95/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33681
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-606308
Inscripción:
2
Fecha Inscripción11/07/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 12, S 8, H M 606308, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Nif:B87321279
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
AUTO FIRME Nº 79/2022 DICTADO EL 5 DE ABRIL DE 2022 POR EL QUE SE DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO A LA SOCIEDAD Y LA SIMULTANEA CONCLUSION DEL MISMO POR INEXISTENCIA DE MASA ACTIVA, LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD Y EL CIERRE DE SU HOJA EN EL REGISTRO
Fecha de Resolución:05/04/2022
Número Procedimiento Concursal:95/2022
Datos Registrales:
Tomo:
33681
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-606308
Inscripción:
2
Fecha Inscripción11/07/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 12, S 8, H M 606308, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 12, S 8, H M 606308, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 9, S 8, H M 606308, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 9, S 8, H M 606308, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Dirección:C/ DE MEDEA 4 - 5& PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/06/15
Capital:105.130,00 Euros
Objeto social:(CNAE)Actividad principal: 7490. El objeto social único y exclusivo lo constituirá la realización de actividades propias de agencias de viajes del grupo minoristamayorista y específicamente las siguientes: a) La mediación en la venta de billetes o reservas de plazas en toda clase de medios de transp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 9, S 8, H M 606308, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28