MALDONADO HENCHE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MALDONADO HENCHE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALDONADO HENCHE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS VIAJEROS AL TREN SL | Socio Unico | 06/03/2020 | |
EVENTOS VIAJEROS AL TREN SL | Administrador Unico | 06/03/2020 | |
LEIREMA GESTION Y PROMOCION SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | |
CM VIAJES BIT SL | Administrador Unico | 17/02/2012 | |
LEIRE GESTIONES GENERALES SL | Administrador Unico | 14/03/2011 |
VINCULACIONES DE MALDONADO HENCHE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO HENCHE JOSE LUIS
Empresa: VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Administrador Unico
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 12, S 8, H M 606308, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: EVENTOS VIAJEROS AL TREN SL
Administrador Unico
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40292 , F 90, S 8, H M 715789, I/A 1 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: EVENTOS VIAJEROS AL TREN SL
Socio Único
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40292 , F 90, S 8, H M 715789, I/A 1 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: LEIREMA GESTION Y PROMOCION SL
Administrador Unico
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12519 , F 216, S 8, H M 199720, I/A 4 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-28
Empresa: VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Administrador Unico
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 9, S 8, H M 606308, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Empresa: VIAJEROS AL TREN ONLINE SL
Socio Único
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 9, S 8, H M 606308, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Empresa: CM VIAJES BIT SL
Administrador Unico
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20037 , F 62, S 8, H M 353424, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: LEIRE GESTIONES GENERALES SL
Administrador Unico
- Maldonado Henche Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18788 , F 185, S 8, H M 327497, I/A 5 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-28
Información de MALDONADO HENCHE JOSE LUIS
Mostramos los datos de MALDONADO HENCHE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO HENCHE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos