VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
CIF B02462026
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Fecha de Constitución 07/02/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cuenca Benito | Liquidador | 25/05/2017 | 25/05/2017 |
Gonzalez Cuenca Benito | Administrador Unico | 07/01/2016 | 25/05/2017 |
Muñoz Chacon Vicente | Apoderado | 22/01/2016 | 25/05/2017 |
Gonzalez Cuenca Benito | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | |
Saez Castillo Antonio Francisco | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | |
Sanchez Lorenzo Juan Francisco | Administrador Mancomunado | 05/01/2010 |
ACTOS BORME DE VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 4 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-02