GONZALEZ CUENCA BENITO
Informe ejecutivo de GONZALEZ CUENCA BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GONZALEZ CUENCA BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION BISELADOS SL | Administrador Mancomunado | 30/04/2019 | |
VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Liquidador | 25/05/2017 | 25/05/2017 |
VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 07/01/2016 | 25/05/2017 |
DESPROI PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2016 | 07/04/2017 |
INGENIERIA FOTOTERMICA SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2016 | |
INGENIERIA FOTOTERMICA SL | Liquidador Mancomunado | 29/01/2016 | 29/01/2016 |
VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | |
DESARROLLOS PROCOAL SL | Administrador Mancomunado | 01/10/2014 | |
DESARROLLOS PROCOAL SL | Liquidador Mancomunado | 01/10/2014 | 01/10/2014 |
BISELADOS SURESTE SL | Socio Unico | 23/06/2009 | 03/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ CUENCA BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CUENCA BENITO
Empresa: CORPORACION BISELADOS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Cuenca Benito
- Saez Castillo Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 99, S 8, H AB 19841, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-02
Empresa: VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Liquidador
- Gonzalez Cuenca Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
Empresa: VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Cuenca Benito
Liquidador
- Gonzalez Cuenca Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 5 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-02
Empresa: DESPROI PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Celis Jose Luis
- Gonzalez Cuenca Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 77, S 8, H SC 37696, I/A 9 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-15
Empresa: DESPROI PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Arcos Caamaño Rosa
- Gonzalez Cuenca Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 114, S 8, H SC 37696, I/A 5 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-15
Empresa: INGENIERIA FOTOTERMICA SL
Liquidador Mancomunado
- Gonzalez Cuenca Benito
- Saez Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 711, F 126, S 8, H AB 19631, I/A 4 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-02
Empresa: INGENIERIA FOTOTERMICA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Cuenca Benito
- Saez Castillo Antonio
Liquidador Mancomunado
- Gonzalez Cuenca Benito
- Saez Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 711, F 126, S 8, H AB 19631, I/A 4 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-02
Empresa: VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Cuenca Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-02
Empresa: VIA DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Cuenca Benito
- Saez Castillo Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 131, S 8, H AB 19426, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-02
Empresa: DESARROLLOS PROCOAL SL
Liquidador Mancomunado
- Gonzalez Cuenca Benito
- Torres Garcia Gines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 604, F 153, S 8, H AB 17437, I/A 2 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-02
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ CUENCA BENITO
Mostramos los datos de GONZALEZ CUENCA BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CUENCA BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos