ANICURA VETAMIC VETERINARIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANICURA VETAMIC VETERINARIS SL
CIF B43959048
Actividad Actividades veterinarias
Nombres Anteriores
- VETERINARIS AMETLLA-MIAMI-CAMBRILS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANICURA SPAIN HOLDING SL
VINCULACIONES DE ANICURA VETAMIC VETERINARIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANICURA VETAMIC VETERINARIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andersson Emma Helene | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 | |
Andersson Emma Helene | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2019 | 27/10/2023 |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Administrador Unico | 10/06/2020 | 27/10/2023 |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Socio Unico | 26/08/2019 | 27/10/2023 |
Cabre Cervello Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2019 | 27/10/2023 |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 | |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2019 | 27/10/2023 |
Marti Olle Anna Nuria | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2019 | 27/10/2023 |
Perez Sanz Jesus Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 | |
Perez Sanz Jesus Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2019 | 27/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANICURA VETAMIC VETERINARIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45417 , F 62, S 8, H M 798892, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45417 , F 62, S 8, H M 798892, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45417 , F 62, S 8, H M 798892, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45417 , F 62, S 8, H M 798892, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 88, PLANTA 1, PUERTA D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45417 , F 62, S 8, H M 798892, I/A 2 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 87, S 8, H T 39109, I/A 6 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 87, S 8, H T 39109, I/A 6 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-43
- POLIG INDUSTRIAL BELIANES CALLE FERRERIES 2A (CAMBRILS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 87, S 8, H T 39109, I/A 5 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 85, S 8, H T 39109, I/A 4 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 83, S 8, H T 39109, I/A 3 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-43