VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sena, 12
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCION SA
CIF A83806612
Capital Social 1.2E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/11/2003
Página Web www.verum.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aramburu Goya Juan-luis | REPR.143 RRM | 25/08/2016 | 14/05/2021 |
Aramburu Goya Juan-luis | Representante | 09/06/2014 | 14/05/2021 |
Bertran Arque Joan | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2014 | 14/05/2021 |
Bertran Arque Joan | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2015 | 14/05/2021 |
Diaz Torondell Joan Carles | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2015 | 14/05/2021 |
Fernandez Iglesias Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2015 | 14/05/2021 |
Fernandez Mejuto Rodriguez Monica Carolina | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2015 | 14/05/2021 |
Figaro Volta Rosa | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2015 | 14/05/2021 |
Figaro Volta Rosa | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2014 | 14/05/2021 |
GALEBAN 21 COMERCIAL SL | Presidente | 31/08/2015 | 14/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 5, S 8, H B 458846, I/A 64 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 5, S 8, H B 458846, I/A 64 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 5, S 8, H B 458846, I/A 64 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 5, S 8, H B 458846, I/A 64 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 5, S 8, H B 458846, I/A 63 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 5, S 8, H B 458846, I/A 63 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 4, S 8, H B 458846, I/A 62 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 3, S 8, H B 458846, I/A 61 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 3, S 8, H B 458846, I/A 60 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 3, S 8, H B 458846, I/A 60 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08