YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE
Informe ejecutivo de YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEA RENTAL HOMES SA | Apoderado Solidario | 22/06/2020 |
VINCULACIONES DE YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE
Apoderado Solidario
- Youssef Ismael Aguirre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 3, S 8, H B 458846, I/A 61 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Empresa: BANSABADELL FINANCIACION EFC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Youssef Ismael Aguirre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47164 , F 152, S 8, H B 51954, I/A 438 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Empresa: VEA RENTAL HOMES SA
Apoderado Solidario
- Youssef Ismael Aguirre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47024 , F 103, S 8, H B 492223, I/A 25 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-08
Empresa: ACTUAL TRADING FORMS SL
Liquidador
- Youssef Ismael Aguirre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35599 , F 78, S 8, H B 273684, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-08
Empresa: ACTUAL TRADING FORMS SL
Administrador Unico
- Youssef Ismael Aguirre
Liquidador
- Youssef Ismael Aguirre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35599 , F 78, S 8, H B 273684, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-08
Información de YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE
Mostramos los datos de YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YOUSSEF ISMAEL AGUIRRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos