VEREDA DE ARANJUEZ SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social VEREDA DE ARANJUEZ SL
CIF B78397585
Capital Social 4336350.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Propietario ZAGON SL
VINCULACIONES DE VEREDA DE ARANJUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VEREDA DE ARANJUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Areal Lopez Jose Leoncio | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
Fernandez Villasanta Carolina | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
Gonzalez Ruiz Ivan | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
Muñoz Cordeu Gonzalo | Representante | 18/01/2016 | |
Muñoz Cordeu Gonzalo Felix | Representante | 18/01/2016 | 18/01/2016 |
Muñoz Delgado De Robles Gonzalo | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
Muñoz Delgado De Robles Haydee | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
Rodriguez Losada Aguado Maria Del Pilar | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
Rozalen Villaseñor Manuel | Apoderado | 12/04/2010 | 18/01/2016 |
ZAGON SL | Socio Unico | 16/10/2015 | 18/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VEREDA DE ARANJUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 51, S 8, H M 121875, I/A 19 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 51, S 8, H M 121875, I/A 19 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 51, S 8, H M 121875, I/A 19 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 51, S 8, H M 121875, I/A 19 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Capital Anterior: | 450.750,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.885.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.336.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 862,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 50, S 8, H M 121875, I/A 18 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 50, S 8, H M 121875, I/A 17 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14945 , F 131, S 8, H M 121875, I/A 16 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
- HAN QUEDADO REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DON JOSE MANUEL CASCAJERO CASCAJERO Y DON JOSE LEONCIO AREAL LOPEZ EN LAINSCRIPCION 2& Y HAN QUEDADO REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DOÑA PILAR RODRIGUEZ-LOSADA AGUADO Y DON FRANCISCO PEREA CUENCA EN LA INSCRIPCION 10&.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14945 , F 131, S 8, H M 121875, I/A 15 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28