ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL
Informe ejecutivo de ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPEDAJES WELCOME SL | Apoderado | 18/06/2010 | |
MUCOR SL | Apoderado | 14/05/2010 | |
BENSON SEÑORA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/05/2010 | |
ACISUM SL | Apoderado | 06/05/2010 | |
KENDAL DRIVE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2010 | |
MUCOR ALMAGRO SL | Apoderado | 23/04/2010 | |
CAMPING FUENGIROLA SA | Apoderado | 23/04/2010 | |
ZOCO ALCALA SA | Apoderado | 22/04/2010 | |
EXPOMUEBLE SL | Apoderado | 13/04/2010 | |
VALSAIN INVESTMENT SL | Apoderado | 13/04/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL
Empresa: CENTRO COMERCIAL PASILLO VERDE SL
Apoderado
- Acero Parejo Maria
- Areal Lopez Jose Leoncio
- Fernandez Villasanta Carolina
- Fernandez Villasanta Carolina
- Gonzalez Ruiz Ivan
- Gonzalez Ruiz Ivan
- Lopez De Novales Solana Jose Antonio
- Molina Prados Pedro Pablo
- Muñoz Delgado De Robles Gonzalo
- Muñoz Delgado De Robles Gonzalo
- Muñoz Delgado De Robles Haydee
- Muñoz Delgado De Robles Haydee
- Rodriguez Losada Aguado Maria Del Pilar
- Rodriguez Losada Aguado Pilar
- Rozalen Villaseñor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27556 , F 57, S 8, H M 87763, I/A 8 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: HOSPEDAJES WELCOME SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7517 , F 214, S 8, H M 121627, I/A 16 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: ADMINISTRACION GENERAL DE FINCAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Rozalen Villaseñor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18094 , F 223, S 8, H M 121626, I/A 36 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Empresa: HAYGONZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 85, S 8, H M 36446, I/A 12 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Empresa: MUCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 57, S 8, H M 121992, I/A 36 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Empresa: BENSON SEÑORA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Villasanta Carolina
- Gonzalez Ruiz Ivan
- Muñoz Delgado De Robles Haydee
- Rodriguez Losada Aguado Maria Del Pilar
- Rozalen Villaseñor Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18487 , F 142, S 8, H M 321120, I/A 4 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Empresa: ACISUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 218, S 8, H M 26415, I/A 16 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Empresa: CENTRO COMERCIAL PASILLO VERDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27556 , F 52, S 8, H M 87763, I/A 5 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-28
Empresa: KENDAL DRIVE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17139 , F 127, S 8, H M 293593, I/A 5 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Empresa: CAMPING FUENGIROLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7933 , F 48, S 8, H M 128174, I/A 17 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
VER MAS ACTOS
Información de ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL
Mostramos los datos de ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZALEN VILLASEÑOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos