VERDICIO SOLUTIONS AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 14
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERDICIO SOLUTIONS AIE
CIF V88460068
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VERDICIO SOLUTIONS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERDICIO SOLUTIONS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcelormittal Innovacion Investigacion E Inversion | Socio Miembr | 13/12/2021 | 13/12/2021 |
Fernandez De La Pradilla Benedicto Raul | Representante | 21/10/2019 | 13/12/2021 |
Fernandez De La Pradilla Benedicto Raul Alberto | Representante | 13/12/2021 | 13/12/2021 |
SG HOLDING DE VALORES Y PARTICIPACIONES SL | Socio Miembr | 08/01/2020 | 13/12/2021 |
SOCIETE GENERALE | Socio Miembr | 08/01/2020 | 13/12/2021 |
TADASANA ASESORES SL | Liquidador | 13/12/2021 | 13/12/2021 |
TADASANA ASESORES SL | Administrador Unico | 21/10/2019 | 13/12/2021 |
KURMASANA SL | Socio Miembr | 21/10/2019 | 08/01/2020 |
TADASANA ASESORES SL | Socio Miembr | 21/10/2019 | 08/01/2020 |
ACTOS BORME DE VERDICIO SOLUTIONS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 16, S 8, H M 706448, I/A 5 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 16, S 8, H M 706448, I/A 5 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 16, S 8, H M 706448, I/A 5 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 16, S 8, H M 706448, I/A 5 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 15, S 8, H M 706448, I/A 4 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 15, S 8, H M 706448, I/A 4 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Adquisición de condición de socio y aportaciones de los socios.-. 9. Responsabilidad de los socios-. 10. Derechos de los socios.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 14, S 8, H M 706448, I/A 3 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 14, S 8, H M 706448, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 14, S 8, H M 706448, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Administrador Unico
Representante
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 10, S 8, H M 706448, I/A 1 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28