INSPIRING ARTISTS AIE
Dirección social Avda General Peron, 14
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSPIRING ARTISTS AIE
CIF V88461942
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 07/08/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Herreruela Salas Jordi
ORGANIGRAMA DE INSPIRING ARTISTS AIE
VINCULACIONES DE INSPIRING ARTISTS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSPIRING ARTISTS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA EVENTS MUSICALS SL | Socio Miembr | 18/06/2024 | |
MINDFUL MUSIC SERVICES SL | Socio Miembr | 18/06/2024 | |
Herreruela Salas Jordi | Administrador Unico | 17/06/2021 |
ACTOS BORME DE INSPIRING ARTISTS AIE
- ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGIA SL transmite el 60'50% de la cuota de participación a BARCELONA EVENTS MUSICALS SL, y el 1% a MINDFUL MUSIC SERVICES SL. MASIA VALLFORMOSA SL transmite el 20'70% de la cuota de participación, y COLUMBUS CAPITAL SL transmite el 17'80% de la cuota de participación a BARCELONA EVENTS MUSICALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 701346, I/A 5 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 701346, I/A 5 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 701346, I/A 5 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
- Han dejado de ser socios de la Agrupación BARCELONE EVENTS MUSICALS SL Y MINFUL MUSIC SERVICES SL por haber vendido sus respectivas cuotas de participación a las compañías ZENNIO AVANCE Y TECNOLGIA SL, MASIA VALLFORMOSA SL Y COLUMBUS CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 79, S 8, H M 701346, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 79, S 8, H M 701346, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 79, S 8, H M 701346, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
- Como consecuencia del cese del administrador único TADASANA ASESORES SL, se cesa en el cargo, con fecha 25 de mayo de 2021, a su representante persona física don Raul Alberto Fernández de la Pradilla Benedicto, con DNI 29019580C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 78, S 8, H M 701346, I/A 3 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 78, S 8, H M 701346, I/A 3 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 78, S 8, H M 701346, I/A 3 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES DE LA AGRUPACION Y ACEPTACION COMO NUEVOS SOCIOS MIEMBROS "BARCELONA EVENTS MUSICALS SL" Y "MINDFUL MUSIC SERVICES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 78, S 8, H M 701346, I/A 2 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28