VERDE DE LA MONTAÑA BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Miquel, 46
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERDE DE LA MONTAÑA BALEAR SL
CIF B57679128
Capital Social 541167.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VERDE DE LA MONTAÑA BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERDE DE LA MONTAÑA BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kuhn Michael | Liquidador Solidario | 14/02/2022 | 14/02/2022 |
Kuhn Ruth Anne Lieselotte | Administrador Unico | 20/10/2010 | 14/02/2022 |
Kuhn Ruth Anne Lieselotte | Liquidador Solidario | 14/02/2022 | 14/02/2022 |
Covas Bosch Baltasar | Administrador Unico | 30/09/2010 | 20/10/2010 |
ACTOS BORME DE VERDE DE LA MONTAÑA BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 4 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 4 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 4 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 4 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 538.067,00 | Euros |
Capital Actual: | 541.167,00 | Euros |
Porcentaje: | 17.357,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 2 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 2, S 8, H PM 66399, I/A 2 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 1, S 8, H PM 66399, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-07
Dirección:C/ SAN MIGUEL 46 Esc.DR 2 10 - A Y B (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:14/09/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:A) La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero. Instalaciones de cualquier naturaleza, decoración y acabado de todo tipo de inmuebles, a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 1, S 8, H PM 66399, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-07