COVAS BOSCH BALTASAR
Informe ejecutivo de COVAS BOSCH BALTASAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE COVAS BOSCH BALTASAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO ANDRATX PONENT APARTMENT SL | Administrador Solidario | 31/03/2017 | |
MEPA SIURELL SL | Apoderado | 18/11/2016 | |
OMNIA CONSULTING MALLORCA SL | Socio Unico | 24/02/2016 | |
OMNIA CONSULTING MALLORCA SL | Administrador Unico | 24/02/2016 |
VINCULACIONES DE COVAS BOSCH BALTASAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COVAS BOSCH BALTASAR
Empresa: RENT TO FEEL SL
Liquidador
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 153, S 8, H PM 82202, I/A 2 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-07
Empresa: RENT TO FEEL SL
Administrador Unico
- Covas Bosch Baltasar
Liquidador
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 153, S 8, H PM 82202, I/A 2 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-07
Empresa: RENT TO FEEL SL
Administrador Unico
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 152, S 8, H PM 82202, I/A 1 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Empresa: RENT TO FEEL SL
Socio Único
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 152, S 8, H PM 82202, I/A 1 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Empresa: PUERTO ANDRATX PONENT APARTMENT SL
Administrador Solidario
- Covas Bosch Baltasar
- Kadel Hans Jurgen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 127, S 8, H PM 81167, I/A 1 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-07
Empresa: LEX ARTIS ABC SL
Liquidador Solidario
- Covas Bosch Baltasar
- Moll Bragagia Analina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 130, S 8, H PM 68608, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: LEX ARTIS ABC SL
Administrador Solidario
- Covas Bosch Baltasar
- Moll Bragagia Analina
Liquidador Solidario
- Covas Bosch Baltasar
- Moll Bragagia Analina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 130, S 8, H PM 68608, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: MEPA SIURELL SL
Apoderado
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 41, S 8, H PM 31640, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-07
Empresa: PLUSPUNKT SL
Apoderado
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 65, S 8, H PM 76712, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-07
Empresa: OMNIA CONSULTING MALLORCA SL
Administrador Unico
- Covas Bosch Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2646 , F 91, S 8, H PM 78097, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-07
VER MAS ACTOS
Información de COVAS BOSCH BALTASAR
Mostramos los datos de COVAS BOSCH BALTASAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COVAS BOSCH BALTASAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos