VENDING GAFRAN SL - EXTINGUIDA
Razón Social VENDING GAFRAN SL
CIF B04817300
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 28/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VENDING GAFRAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENDING GAFRAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merelo Sillas Francisco David | Administrador Unico | 17/03/2017 | 14/06/2017 |
Merelo Sillas Francisco David | Liquidador | 14/06/2017 | 14/06/2017 |
Bedman Diaz Juan Gabriel | Administrador Solidario | 09/06/2015 | 17/03/2017 |
Merelo Sillas Francisco David | Administrador Solidario | 09/06/2015 | 17/03/2017 |
ACTOS BORME DE VENDING GAFRAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-04
Dirección:C/ ANUBIS 1 - LA CURVA (ADRA)
Comienzo de operaciones:28/05/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:CNAE 4711 Comercio menor en establecimientos no especializados; CNAE 4719 Otro comercio menor no especializado; CNAE 4725 comercio menor de bebidas en establecimientos especializados; CNAE 4729 Otro comercio menor en establecimientos especializados; CNAE 561 Restaurantes y puestos de comidas; CNAE 5
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-04