BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL
Informe ejecutivo de BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALA MITOS SL | Administrador Solidario | 07/02/2018 | |
AGUAS FERBED SL | Socio Unico | 03/05/2016 | |
AGUAS FERBED SL | Administrador Unico | 03/05/2016 |
VINCULACIONES DE BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL
Empresa: SALA MITOS SL
Administrador Solidario
- Bedman Diaz Juan Gabriel
- Fernandez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 69, S 8, H AL 48639, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-04
Empresa: VENDING GAFRAN SL
Administrador Solidario
- Bedman Diaz Juan Gabriel
- Merelo Sillas Francisco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-04
Empresa: AGUAS FERBED SL
Administrador Unico
- Bedman Diaz Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 139, S 8, H AL 45880, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-04
Empresa: AGUAS FERBED SL
Socio Único
- Bedman Diaz Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 139, S 8, H AL 45880, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-04
Empresa: VENDING GAFRAN SL
Administrador Solidario
- Bedman Diaz Juan Gabriel
- Merelo Sillas Francisco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 1, S 8, H AL 44469, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-04
Información de BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL
Mostramos los datos de BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEDMAN DIAZ JUAN GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos