VEN Y VINO 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Illescas, 57
Código Postal 28024
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VEN Y VINO 2020 SL
CIF B02896272
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/12/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VEN Y VINO 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VEN Y VINO 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Martin Diego | Apoderado Solidario | 22/12/2020 | 20/12/2022 |
Garcia Martin Diego | Liquidador Mancomunado | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Garcia Martin Diego | Administrador Mancomunado | 12/01/2021 | 20/12/2022 |
Mardomingo Gozalo Luis | Liquidador Mancomunado | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Mardomingo Gozalo Luis | Administrador Mancomunado | 10/12/2020 | 20/12/2022 |
Mardomingo Gozalo Luis | Apoderado Solidario | 22/12/2020 | 20/12/2022 |
Ortega Cortes Pedro Pablo | Liquidador Mancomunado | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Ortega Cortes Pedro Pablo | Administrador Mancomunado | 10/12/2020 | 20/12/2022 |
Ortega Cortes Pedro Pablo | Apoderado Solidario | 22/12/2020 | 20/12/2022 |
ACTOS BORME DE VEN Y VINO 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 16, S 8, H M 727571, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 16, S 8, H M 727571, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 16, S 8, H M 727571, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 16, S 8, H M 727571, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se aprueba una nueva redacción íntegra de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 13, S 8, H M 727571, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 13, S 8, H M 727571, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 12, S 8, H M 727571, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 11, S 8, H M 727571, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Dirección:CALLE ILLESCAS Número57 0 4 (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/12/20
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Intermediarios del comercio de alimenticios, bebidas y tabaco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 11, S 8, H M 727571, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28